• 16 September 2015
    • Математика
    • Автор: Wereneya

    Вычислите рациональным способом 425×88 139×25 425××12 139×75 второй:680×17 300×34 680×33 300×16 третий:923×60-923×50 77×27-77×17

    • 16 September 2015
    • Ответ оставил: Maksonalekseev

    1)425*100+(139*100)=
    2)(680*50)+(300*50)=
    3) я не знаю сорри

    Оцени ответ
    • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
    Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предметы...

Последние опубликованные вопросы

Есть вопрос?