• 13 September 2015
    • Математика
    • Автор: vladislava200426

    Вычислите рациональным способом . Помогите пожалуйста


    1)425×88+139×25+425×12+139×75=

    2)680×17+300×34+680×33+300×16=

    3)923×60-923×50+77×27-77×17=

    • 13 September 2015
    • Ответ оставил: Anna180403

    1). 113000
    2).196100
    3).20

    Оцени ответ
    • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
    Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предметы...

Последние опубликованные вопросы

Есть вопрос?